Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 23, 3. th., 1307 København K (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 23, 3. th., 1307 København K (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ulrik.schack@gmail.com (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 fjernes Kontaktoplysninger: ulrik.schack@schackcompany.com (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: ulrik.schack@schackcompany.com (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2015-11-10 fjernes Kontaktoplysninger: schack.company@gmail.com (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-05-10 tilføjes Navne: Schack Company v/Ulrik Schack (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2010-05-09 fjernes Navne: Schack Company v/Ulrik Arndt Schack (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 23, 3. th., 1307 København K (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Interessenter: Ulrik Schack (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2010-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: schack.company@gmail.com (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2010-01-01 tilføjes Navne: Schack Company v/Ulrik Arndt Schack (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)