Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Porthusvej 7, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 fjernes Navne: KRONBORG PLEJE & OMSORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Revisor: BK-REVISION V/BJARNE KRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Stiftere: Camilla Grøngaard von Christierson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 fjernes Direktion: Carl Johan von Christierson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 tilføjes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porthusvej 7, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-08 tilføjes Direktion: Carl Johan von Christierson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Navne: KRONBORG PLEJE & OMSORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Revisor: BK-REVISION V/BJARNE KRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Stiftere: Camilla Grøngaard von Christierson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Vedtægter: 2009-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)