Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steffen Lundgren Andersen | 01.01.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eddy Thorndal Pedersen | 10.02.2016 | 31.12.2018 | adm. dir |
Steffen Lundgren Andersen | 04.12.2014 | 10.02.2016 | direktør |
Jørn Rosenlund | 01.07.2010 | 04.12.2014 | direktør |
Mogens Møller Hansen | 01.10.2009 | 01.07.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Schou | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Svane Boye | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Føns | 03.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Salhøj | 19.05.2016 | formand |
Poul Erik Graugaard | 01.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Georg Mikkelsen | 31.10.2017 | 03.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brask-Nielsen | 19.05.2017 | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Marinus Møller Jensen | 19.05.2016 | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Christensen | 28.10.2015 | 31.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Schou | 22.05.2014 | 19.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Salhøj | 22.05.2014 | 18.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ole Møller Fransen | 01.10.2009 | 19.05.2016 | formand |
Eddy Thorndal Pedersen | 01.10.2009 | 28.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torben Georg Mikkelsen | 01.10.2009 | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bent Vistisen | 01.10.2009 | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |