Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Platanvej 11, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 fjernes Direktion: Poul Ivan Sinnerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 fjernes Navne: SINNERUP INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Stiftere: Poul Ivan Sinnerup, Lone Sinnerup, Lars Sinnerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platanvej 11, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Direktion: Poul Ivan Sinnerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.373.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Navne: SINNERUP INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Stiftere: Poul Ivan Sinnerup, Lone Sinnerup, Lars Sinnerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Vedtægter: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)