Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BORREBY DYREKLINIK ApS. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-11 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, investering i kapitalande i selskaber, fast ejendom, udlejning af fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 143.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Vedtægter: 2012-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Navne: BORREBY MØLLEGAARD ApS (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2009-12-06 fjernes Navne: DAWN WILLIAMSON HOLDING ApS (offentliggjort 2009-11-24)
Den 2009-12-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryllevej 7, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-14 tilføjes Direktion: Dawn Marie Williamson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Legale ejere: Dawn Marie Williamson (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2009-10-14 tilføjes Navne: DAWN WILLIAMSON HOLDING ApS (offentliggjort 2009-11-24)
Den 2009-10-14 tilføjes Reelle ejere: Dawn Marie Williamson (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2009-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-24)
Den 2009-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)