Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET EGHOLMVEJ 8 ApS (CVR 16400645) | UNDERTVANGSOPLØSNING | 08.10.2009 |
Kim Niels Christian Olesen | 08.10.2009 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TRUST DANMARK ApS (CVR 33054610) | NORMAL | 06.01.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Erik Lavigne Madsen | 21.10.2015 | 06.01.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
TRUST DANMARK ApS (CVR 33054610) | 21.10.2015 | 05.01.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |