Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jean Vennestrøm | 15.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jean Vennestrøm | 28.09.2009 | 09.12.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Erik Larsen | 04.12.2013 | 29.09.2014 | bestyrelse |
Kyøsti Hans Schmidt | 04.12.2013 | 29.09.2014 | formand |
Morten Schwartz Nielsen | 04.12.2013 | 29.09.2014 | næstformand |