Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 34, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-03 fjernes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: birgit@thorell.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-03 fjernes Navne: THORELL SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-03 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 fjernes Stiftere: Gunnar Thorell Lyck, Birgit Thorell Lyck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-04 fjernes Bestyrelse: Birgit Thorell Lyck (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Direktion: Birgit Thorell Lyck (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: birgit@thorell.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-02 tilføjes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-02 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 34, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Bestyrelse: Birgit Thorell Lyck (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Birgit Thorell Lyck (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service, investering og dermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: THORELL SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Stiftere: Gunnar Thorell Lyck, Birgit Thorell Lyck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Vedtægter: 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)