Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2010-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HALSNÆS AFFALD A/S. (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2010-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HALSNÆS SPILDEVAND A/S. (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2010-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HALSNÆS VAND A/S. (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2010-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HALSNÆS VARME A/S. (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2016-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordkøb A/S. (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordkøb A/S. (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordkøb A/S. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordkøb A/S. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2024-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hundested Varme ApS. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 tilføjes Bestyrelse: Torben Ole Hedelund (næstformand) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-06-28 fjernes Bestyrelse: Torben Ole Hedelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-05-10 tilføjes Bestyrelse: Torben Ole Hedelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-05-10 fjernes Bestyrelse: Søren Gad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-05-09 fjernes Bestyrelse: Anja Kjelgaard Rosengreen (næstformand) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 tilføjes Bestyrelse: Jan Michelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-11-23 fjernes Bestyrelse: Ulla Catrine Brinch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Bestyrelse: Ulla Catrine Brinch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2020-05-29 fjernes Bestyrelse: Anders Mørk Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-11-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Mørk Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-11-10 fjernes Bestyrelse: Martin Barnkob Lindgreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjethusparken 3, 1., 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Direktion: Jacob Valdemar Kaae Lind Nordqvist (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 fjernes Direktion: Jan Hvidtfeldt Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-01 tilføjes Bestyrelse: Thue Lundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-01 fjernes Bestyrelse: Lisbet Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-27 tilføjes Bestyrelse: Lisbet Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-14 tilføjes Bestyrelse: Martin Barnkob Lindgreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-19 fjernes Bestyrelse: Annette Westh (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Kaysen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Vivian Løcke Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-19 fjernes Bestyrelse: Ole Søhøj Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-06 tilføjes Bestyrelse: Tom Villy Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2016-12-06 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-13 tilføjes Vedtægter: 2015-04-13 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-04-10 tilføjes Bestyrelse: Søren Gad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2015-04-01 fjernes Bestyrelse: Werner Johan De Jong (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-09-11 tilføjes Bestyrelse: Kim Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2014-09-11 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Werner Johan De Jong (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Verner Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjethusparken 3, 1., 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Undalsvej 3, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2010-06-11)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed i tilknytning til vand- og spildevands- og varmeforsynngsaktivitet og renovations- og genbrugsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder forsyningsaktivitet i Halsnæs Kommune, samt at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsaktivitet, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Navne: HALSNÆS FORSYNING A/S (offentliggjort 2012-11-22)
Den 2012-11-21 fjernes Navne: HALSNÆS KOMMUNALE FORSYNING A/S (offentliggjort 2010-06-18)
Den 2012-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Vedtægter: 2012-11-22 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2012-05-14 tilføjes Bestyrelse: Malene Fløystrup Borgny (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Undalsvej 3, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2010-06-11)
Den 2010-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-08 tilføjes Bestyrelse: Verner Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Legale ejere: Halsnæs Kommune (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2010-06-08 tilføjes Navne: HALSNÆS KOMMUNALE FORSYNING A/S (offentliggjort 2010-06-18)
Den 2010-06-07 fjernes Navne: HALSNÆS FORSYNING ApS (offentliggjort 2009-10-19)
Den 2010-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-06-18)
Den 2010-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-10-19)
Den 2009-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Jan Hvidtfeldt Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: HALSNÆS FORSYNING ApS (offentliggjort 2009-10-19)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Stiftere: Halsnæs Kommune (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-10-19)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)