Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 tilføjes Binavne: Preben Lars Paaske Holding ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-03 fjernes Binavne: Paaske Holding ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 tilføjes Navne: PAASKE HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-03 fjernes Navne: PREBEN LARS PAASKE HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 tilføjes Vedtægter: 2024-09-04 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2009-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Yderlandsvej 8 og 15 ApS. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2012-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PLP HANDELSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2013-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOLHØJVEJ 28 ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2018-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Enjoy the Tours ApS. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Byggefelterne ApS. (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PB-Ejendommen ApS. (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-07 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-07 fjernes Revisor: Taastrup 2024 P/S (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-04-03 tilføjes Binavne: Paaske Holding ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2023-04-03 tilføjes Vedtægter: 2023-04-03 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Binavne: Fællesskabet Kløvermarken ApS, Fællesskabet Kløvermarken Amager ApS, Bofællesskabet Kløvermarken Amager ApS, Bofællesskabet ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 tilføjes Vedtægter: 2023-01-13 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 17, 8. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Korfuvej 18, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korfuvej 18, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Korfuvej 18, 2300 København S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-01 tilføjes Revisor: Taastrup 2024 P/S (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-17 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-16 fjernes Bibranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-11-01 tilføjes Bibranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korfuvej 18, 2300 København S (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Italiensvej 26, 1., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, investere i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Vedtægter: 2010-02-05 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2009-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Italiensvej 26, 1., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Direktion: Preben Fock Paaske (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Legale ejere: Preben Fock Paaske (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2009-09-30 tilføjes Navne: PREBEN LARS PAASKE HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2009-09-30 tilføjes Reelle ejere: Preben Fock Paaske (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2009-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-09-30 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-20)
Den 2009-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)