Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispensgade 9, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Direktion: Sven Wagner Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-30 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Kontaktoplysninger: cl@wagneradm.dk (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Legale ejere: WAGNER HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Navne: WAGNER EJENDOMME 2 ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Stiftere: Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: WAGNER HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-05-01 fjernes Legale ejere: SWAP XXIII ApS (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2016-09-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispensgade 9, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2011-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 1., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Legale ejere: SWAP XXIII ApS (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2009-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cl@wagneradm.dk (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-10-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-10-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 1., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Direktion: Sven Wagner Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-30 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Navne: WAGNER EJENDOMME 2 ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Stiftere: Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Vedtægter: 2009-09-30 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)