Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karin Borup Herping | 04.10.2018 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frode Kirkegaard | 01.11.2017 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karin Stensgaard | 01.04.2017 | 30.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Rahbek | 01.04.2016 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Plougmann | 01.04.2016 | 31.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Mortensen | 01.03.2016 | 07.05.2019 | formand |
Lars Fridberg | 11.03.2015 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Byrjalsen | 11.03.2015 | 01.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Littau Kjærgaard | 11.03.2015 | 01.03.2016 | formand |
Hans Marstrand Jensen | 11.07.2012 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Mortensen | 11.07.2012 | 29.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bente Flarup | 26.06.2009 | 11.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Littau Kjærgaard | 26.06.2009 | 10.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Carstensen | 26.06.2009 | 09.09.2014 | formand |
Christian Bastholm | 26.06.2009 | 10.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Byrjalsen | 26.06.2009 | 10.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Fridberg | 19.05.2001 | 10.03.2015 | formand |