Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-11 tilføjes Vedtægter: 2024-04-11 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2009-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NORLAX HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORLAX HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2020-10-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Direktion: Daniel Helgason (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-24 fjernes Direktion: Sveinn Biering Jónsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-17 tilføjes Legale ejere: Agerlin ehf (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-10-17 fjernes Legale ejere: TRUST ALLIANCE COMPANY S.A. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-10-17 tilføjes Reelle ejere: Daniel Helgason (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-10-17 fjernes Reelle ejere: Thora Biering, Henrik Biering Jonsson, Sveinn Biering Jonsson (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-20 tilføjes Legale ejere: TRUST ALLIANCE COMPANY S.A. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2017-03-20 fjernes Legale ejere: Brook (Cypres) Ltd (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Direktion: Sveinn Biering Jónsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-15 fjernes Direktion: Petur Arni Jonsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Legale ejere: Brook (Cypres) Ltd (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Reelle ejere: Thora Biering, Henrik Biering Jonsson, Sveinn Biering Jonsson (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2010-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervænget 31, 6855 Outrup (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2010-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2009-10-23)
Den 2010-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, service-, og konsulentvirksomhed, herunder eje de for driften af sådanne virksomheder nødvendige aktiver og kapitalandele i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Vedtægter: 2010-05-05 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2009-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2009-10-23)
Den 2009-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-07 tilføjes Direktion: Petur Arni Jonsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-07 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-07 tilføjes Navne: OASE INVESTMENT ApS (offentliggjort 2009-10-23)
Den 2009-10-06 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1049 (offentliggjort 2009-10-01)
Den 2009-10-07 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1049 (offentliggjort 2009-10-01)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2009-09-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-10-01)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)