Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NET-NURSE A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-14 tilføjes Revisor: RugaardRevision statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskaber, andele heraf samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Vedtægter: 2009-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubberupvej 17, 4140 Borup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-28 tilføjes Direktion: Peter Munk Schade (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2009-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Legale ejere: Peter Munk Schade (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2009-09-27 fjernes Legale ejere: Peter Munk Schade (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2009-09-28 tilføjes Navne: LOCOMO HOLDING ApS (offentliggjort 2009-10-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Munk Schade (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2009-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-09-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Stiftere: Peter Munk Schade (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-10-09)
Den 2009-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Legale ejere: Peter Munk Schade (offentliggjort 2018-07-05)