Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Hansen | 15.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mette Dam Jensen | 17.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Valther | 19.03.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Tonnisen Kjelds | 17.03.2023 | 15.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Kristian Pedersen | 19.03.2021 | 18.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Rosenstand | 12.05.2020 | 15.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ove Steen Nielsen | 12.05.2020 | 17.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Valther | 12.05.2020 | 18.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dina Hoff Myrup Raabjerg | 15.03.2019 | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Kristian Pedersen | 28.09.2016 | 18.03.2021 | formand |
Jeanette Dorthe Hartz | 01.06.2015 | 28.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Kristian Pedersen | 19.03.2014 | 27.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Schnack | 10.02.2014 | 28.09.2016 | formand |
Preben Jakobsen | 30.10.2013 | 19.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Messell | 30.10.2013 | 10.02.2014 | formand |
Steen Spedtsberg Knudsen | 27.02.2013 | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tina Cecilia Bonefeld Dahl | 27.02.2013 | 22.07.2013 | formand |
Peter Henrik Falk | 06.03.2012 | 27.02.2013 | formand |
Per Holm | 01.07.2011 | 14.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kate Marianne Sørensen | 30.09.2009 | 06.03.2012 | formand |
Cornelis Anthonie Kuypers | 30.09.2009 | 01.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Torben Gyde Jensen | 30.09.2009 | 31.12.2010 | bestyrelsesmedlem |