Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Kontaktoplysninger | Bibranche | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 28, 2730 Herlev (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 37, 2. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 tilføjes Binavne: WILLIAM PETERSEN TECHNIQUE ApS, Byb Dolan Brew ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: fmj@gato-audio.com (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-13 fjernes Kontaktoplysninger: wp@wpeas.dk (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-01 tilføjes Navne: EG Services ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-01 tilføjes Vedtægter: 2024-05-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-30 fjernes Navne: WILLIAM PETERSEN TECHNIQUE ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-01-09 fjernes Direktion: William Petersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-01-07 tilføjes Direktion: Frederik Møller Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 tilføjes Legale ejere: Frederik Møller Johansen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Legale ejere: KNARDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 tilføjes Reelle ejere: Frederik Møller Johansen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Reelle ejere: William Petersen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-01-06 fjernes Reelle ejere: Frederik Møller Johansen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-10-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 37, 2. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 37, 2. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-10-07 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-06 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: KNARDRUP HOLDING ApS, FABRIKANT MØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Frederik Møller Johansen, William Petersen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2014-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 37, 2. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Knardrup Bygade 34, 3660 Stenløse (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: wp@wpeas.dk (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2012-09-21 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet N. K. MORTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2009-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knardrup Bygade 34, 3660 Stenløse (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2009-09-29 tilføjes Direktion: William Petersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2009-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion samt udvikling og rådgivning vedrørende elektronik og IT samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Navne: WILLIAM PETERSEN TECHNIQUE ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2009-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet N. K. MORTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Stiftere: KNARDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Vedtægter: 2009-09-29 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2009-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-09-30)
Den 2009-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)