Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Henning Knudsen | 29.09.2009 | 10.03.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Mikael Ringtved | 21.06.2010 | 10.03.2015 | formand |
Jan Kyster Madsen | 26.05.2010 | 10.03.2015 | bestyrelse |
Jens Henning Knudsen | 29.09.2009 | 10.03.2015 | bestyrelse |
Anders Riegels Knudsen | 29.09.2009 | 26.05.2010 | bestyrelse |
Jette Hedegaard Knudsen | 29.09.2009 | 26.05.2010 | formand |