Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovstjernevej 29, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-22 fjernes Direktion: Hørdur Ørn Hardarson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: kira.lisa@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-22 fjernes Navne: ØRNS MURER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Stiftere: ØRN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 fjernes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kira.lisa@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovstjernevej 29, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 tilføjes Direktion: Hørdur Ørn Hardarson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murer- og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Navne: ØRNS MURER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Stiftere: ØRN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Vedtægter: 2009-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)