Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 tilføjes Vedtægter: 2022-09-06 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Direktion: Rasmus Wilhelmsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-02 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-01-03 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2015-04-28 tilføjes Direktion: Rasmus Wilhelmsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-28 tilføjes Legale ejere: Rasmus Wilhelmsen, Henrik Loff (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-04-28 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Wilhelmsen, Henrik Loff (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-04-28 tilføjes Vedtægter: 2015-04-28 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2011-05-23 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2011-05-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (offentliggjort 2011-02-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: loff@krusmoelle.dk (offentliggjort 2011-02-23)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krusmøllevej 10 a., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 tilføjes Direktion: Henrik Loff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder handel med kildevand og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2009-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Navne: KRUSMØLLE KILDE ApS (offentliggjort 2009-09-28)
Den 2009-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2009-08-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Stiftere: Henrik Loff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2009-08-03 tilføjes Vedtægter: 2009-08-03 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2009-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-09-28)
Den 2009-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)