Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 2., 1261 København K (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Direktion: Lau Melchiorsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-01 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: LM@sadolin-albaek.dk (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Legale ejere: SADOLIN & ALBÆK A/S (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Navne: SADOLIN & ALBÆK CORPORATE SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 tilføjes Direktion: Jan Kristensen (direktion) (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2013-04-23 fjernes Direktion: Peter Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Legale ejere: SADOLIN & ALBÆK A/S (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2011-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 2., 1261 København K (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2011-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 26, 2., 1067 København K (offentliggjort 2010-09-08)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 26, 2., 1067 København K (offentliggjort 2010-09-08)
Den 2010-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 tilføjes Direktion: Peter Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er indenfor ejendomsbranchen at yde rådgivning til og transaktioner for virksomheder, som i øvrigt ikke selv investerer i fast ejendom (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2010-08-10 tilføjes Navne: SADOLIN & ALBÆK CORPORATE SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2010-08-09 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1044 (offentliggjort 2009-09-25)
Den 2010-08-10 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2010-08-10 tilføjes Vedtægter: 2010-08-10 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: LM@sadolin-albaek.dk (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-01 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1044 (offentliggjort 2009-09-25)
Den 2009-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2009-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-23)