Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Troelstrupvej 15, 4690 Haslev (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-15 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Legale ejere: Hans Erlann Bech Thomsen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Navne: GRAFISK SPEKTRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Reelle ejere: Hans Erlann Bech Thomsen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Stiftere: Hans Erlann Bech Thomsen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: GRAFISK SPEKTRUM ApS. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-02-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-16 fjernes Direktion: Hans Erlann Bech Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2013-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2013-03-08 tilføjes Vedtægter: 2013-03-08 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2013-03-08 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-13 tilføjes Stiftere: Hans Erlann Bech Thomsen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-10-13 fjernes Stiftere: Hans Erlann Bech Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troelstrupvej 15, 4690 Haslev (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Direktion: Hans Erlann Bech Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2009-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-15 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Legale ejere: Hans Erlann Bech Thomsen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Navne: GRAFISK SPEKTRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Reelle ejere: Hans Erlann Bech Thomsen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Stiftere: Hans Erlann Bech Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2009-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)