Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessensgade 4, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-23 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: mail@ladiesmaster.dk (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Legale ejere: Anne Richardy, SARN MASTER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Navne: LM af 2009 ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Reelle ejere: Anne Richardy (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Stiftere: SARN MASTER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-04-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-16 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-06-01 Statstidende Dekret
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-29 fjernes Direktion: Anne Richardy (direktion) (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller hele direktionen. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-10 tilføjes Navne: LM af 2009 ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2019-05-09 fjernes Navne: LADIES MASTER ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-10 tilføjes Vedtægter: 2019-05-10 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessensgade 4, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2011-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Annasmindevej 4, 8700 Horsens (offentliggjort 2010-05-21)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Anne Richardy (direktion) (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2011-01-01 fjernes Direktion: Tina Hyltoft Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annasmindevej 4, 8700 Horsens (offentliggjort 2010-05-21)
Den 2010-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudolfgårdsvej 12, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og engros-handel med erotiske artikler og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2010-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller hele direktionen samlet. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-01-29 tilføjes Vedtægter: 2010-01-29 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@ladiesmaster.dk (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudolfgårdsvej 12, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Direktion: Tina Hyltoft Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-23 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Legale ejere: Anne Richardy, SARN MASTER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Navne: LADIES MASTER ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2009-09-23 tilføjes Reelle ejere: Anne Richardy (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Stiftere: SARN MASTER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-04)