Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Vedtægter | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: DRIAS HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BENNY HANSEN HOLDING TØRRING ApS. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: DRIAS RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DRIAS RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haugled 10, 7300 Jelling (offentliggjort 2020-08-08)
Den 2020-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 19, 1., 7300 Jelling (offentliggjort 2020-08-08)
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-12 tilføjes Binavne: BENNY HANSEN HOLDING TØRRING ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-27 tilføjes Vedtægter: 2018-11-27 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 19, 1., 7300 Jelling (offentliggjort 2020-08-08)
Den 2016-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 1., 7300 Jelling (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-10 fjernes Revisor: IENJKR ApS (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 1., 7300 Jelling (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2015-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervænget 3, 7300 Jelling (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2009-09-24 tilføjes Legale ejere: Morten Veibel Kristiansen (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2009-09-24 tilføjes Reelle ejere: Morten Veibel Kristiansen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2009-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervænget 3, 7300 Jelling (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2009-09-23 tilføjes Direktion: Morten Veibel Kristiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2009-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Navne: VEIBEL HOLDING ApS (offentliggjort 2009-09-24)
Den 2009-09-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-09-23 tilføjes Revisor: IENJKR ApS (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2009-09-23 tilføjes Stiftere: Morten Veibel Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Vedtægter: 2009-09-23 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2009-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-09-24)
Den 2009-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)