Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 17, 1050 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 23. SEPTEMBER 2009 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Stiftere: THEA HOLDING ApS, BRYNLEY HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Direktion: Morten Jon Broholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 17, 1050 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Direktion: Morten Jon Broholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations- og cafévirksomhed samt anden i forbindelse hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 23. SEPTEMBER 2009 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Stiftere: THEA HOLDING ApS, BRYNLEY HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Vedtægter: 2009-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)