Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2014-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-12 fjernes Direktion: Jesper Bak (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-12 fjernes Navne: DANSK OTC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Stiftere: Thomas Tenis Skov Jannerup, Flemming Fox Maule, Allan Garde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-06-12 fjernes Direktion: Bjørn Haugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Direktion: Bjørn Haugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for selskaber, som skaber langsigtet kapitaltilvækst via porteføljeinvesteringer og udlån til virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 201.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Vedtægter: 2012-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 3, 2830 Virum (offentliggjort 2011-12-20)
Den 2012-04-27 tilføjes Navne: DANSK OTC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-04-26 fjernes Navne: MARBLE ROAD FINANCE HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-30)
Den 2011-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 3, 2830 Virum (offentliggjort 2011-12-20)
Den 2011-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2011-11-13)
Den 2011-12-09 tilføjes Navne: MARBLE ROAD FINANCE HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-30)
Den 2011-12-08 fjernes Navne: 3GD HOLDING ApS (offentliggjort 2009-09-22)
Den 2011-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2011-11-13)
Den 2011-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronager 21, 2791 Dragør (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2011-11-11 tilføjes Direktion: Jesper Bak (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Direktion: Thomas Tenis Skov Jannerup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronager 21, 2791 Dragør (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2010-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 24, 1., 1256 København K (offentliggjort 2009-11-02)
Den 2010-03-11 tilføjes Direktion: Thomas Tenis Skov Jannerup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Bestyrelse: Allan Garde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 24, 1., 1256 København K (offentliggjort 2009-11-02)
Den 2009-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 3, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-06 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 3, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-18 tilføjes Bestyrelse: Allan Garde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Navne: 3GD HOLDING ApS (offentliggjort 2009-09-22)
Den 2009-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Stiftere: Thomas Tenis Skov Jannerup, Flemming Fox Maule, Allan Garde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)