Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gejlhavegård 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Bestyrelse: Søren Riis (formand) (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Direktion: Kristian Riis (direktør) (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-22 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Legale ejere: Riis Property A/S (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Navne: KÆR MØLLE A/S (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Reelle ejere: Cecilie Riis Hjerpsted, Kristian Riis (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Stiftere: RIIS HOLDING A/S (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-23 fjernes Bestyrelse: Vinni Marianne Riis (bestyrelse) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: Tommy Trip (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening, 1 direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-12-02 tilføjes Direktion: Kristian Riis (direktør) (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-12-02 fjernes Direktion: Søren Riis (direktion) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Vedtægter: 2019-12-02 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-21 tilføjes Bestyrelse: Tommy Trip (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-11-20 fjernes Bestyrelse: Kristian Riis (formand) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-11-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-11-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: Riis Property A/S (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2015-06-30 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Riis Hjerpsted, Kristian Riis (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2010-09-22 tilføjes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2010-09-22 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2010-09-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje og drive ejendomme samt virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2010-02-24 tilføjes Navne: KÆR MØLLE A/S (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2010-02-23 fjernes Navne: RIIS LANDMARK A/S (offentliggjort 2009-09-22)
Den 2010-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren alene. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2010-02-24 tilføjes Vedtægter: 2010-02-24 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2009-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gejlhavegård 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Bestyrelse: Kristian Riis (formand) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2009-09-22 tilføjes Direktion: Søren Riis (direktion) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2009-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-22 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Navne: RIIS LANDMARK A/S (offentliggjort 2009-09-22)
Den 2009-09-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2009-09-22 tilføjes Stiftere: RIIS HOLDING A/S (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-23)