Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 169-171, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-03-05 fjernes Binavne: ABSCAN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-03-05 fjernes Direktion: Søren Gotfred Damstrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-03-05 fjernes Kontaktoplysninger: soren@abscan.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-03-05 fjernes Navne: ABSOLUTE SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-03-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 fjernes Stiftere: Søren Gotfred Damstrup, OUR AGENT SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive incoming turistvirksomhed og møde/incentive service (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-05-28 tilføjes Vedtægter: 2013-05-28 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 169-171, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Smakkegårdsvej 217, 2. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2011-04-11)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-04-12 tilføjes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-02-22 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smakkegårdsvej 217, 2. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2011-04-11)
Den 2011-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Smakkegårdsvej 127, 2. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-18 fjernes Bestyrelse: Jens Veino (formand) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smakkegårdsvej 127, 2. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-11-22)
Den 2010-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 18, 2. tv., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-22 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-12 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-09-18 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-09-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 18, 2. tv., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Veino (formand) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Binavne: ABSCAN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Direktion: Søren Gotfred Damstrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@abscan.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Navne: ABSOLUTE SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-09-01 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Stiftere: Søren Gotfred Damstrup, OUR AGENT SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)