Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Legale ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kapitaldelvist | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Bestyrelse: Visti Kræn Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Bestyrelse: Eigild Bødker Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Legale ejere: Jane Printzlau (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-17 tilføjes Legale ejere: CATTLENIC ADMINISTRATION ApS, HOLDINGSELSKABET AF 19. DECEMBER 2001 ApS, RADIO ABC HOLDING ApS, BRALAR ApS, JJH Advize & Finans ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-17 fjernes Legale ejere: SEBC Holding ApS, GONGFI ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-16 fjernes Legale ejere: CATTLENIC ADMINISTRATION ApS, HOLDINGSELSKABET AF 19. DECEMBER 2001 ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 3.125.000,00 (offentliggjort 2024-06-16)
Den 2024-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-16)
Den 2024-06-16 tilføjes Vedtægter: 2024-06-16 (offentliggjort 2024-06-16)
Den 2024-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-16)
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-26 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 29, 8900 Randers C (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Brotoften 10, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-16 tilføjes Legale ejere: CATTLENIC ADMINISTRATION ApS, HOLDINGSELSKABET AF 19. DECEMBER 2001 ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-06-15 fjernes Legale ejere: RADIO ABC HOLDING ApS, CATTLENIC ADMINISTRATION ApS, Morten Nielsen (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-16 tilføjes Vedtægter: 2016-06-16 (offentliggjort 2024-06-16)
Den 2016-05-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 6.800.000,00 (offentliggjort 2024-06-16)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-04-27 tilføjes Vedtægter: 2016-04-27 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2014-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i kvægdrift i Nicaragua. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2014-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Legale ejere: RADIO ABC HOLDING ApS, CATTLENIC ADMINISTRATION ApS, Morten Nielsen, SEBC Holding ApS, GONGFI ApS (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2014-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Vedtægter: 2014-03-14 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2014-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 4.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Bestyrelse: Eigild Bødker Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2012-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.850.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Bestyrelse: Anders Georg Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-20 fjernes Bestyrelse: Jes Weyhe Grønbæk (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brotoften 10, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2009-09-18 tilføjes Bestyrelse: Jes Weyhe Grønbæk (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-18 tilføjes Direktion: Ole Riis Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2009-11-23)
Den 2009-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Navne: CATTLENIC A/S (offentliggjort 2009-09-18)
Den 2009-09-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-09-18 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2009-09-18 tilføjes Stiftere: CATTLENIC ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-09-18)
Den 2009-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)