Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 3, 1609 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-20 fjernes Direktion: Nicolaj Henrik Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-20 fjernes Navne: VAREMÆRKESELSKABET DANAVL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Stiftere: LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA, Dangris a.m.b.a. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 tilføjes Direktion: Nicolaj Henrik Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Direktion: Lars Daugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 3, 1609 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 tilføjes Direktion: Lars Daugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, eje og give licens til varemærker. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Navne: VAREMÆRKESELSKABET DANAVL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Stiftere: LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA, Dangris a.m.b.a. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Vedtægter: 2009-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)