Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stubberup Skovvej 37, 8723 Løsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-09 fjernes Navne: HHG ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Stiftere: HHG FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Direktion: Ole Grünberger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-10 tilføjes Direktion: Ole Grünberger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 fjernes Direktion: Halvor Hauschild Grünberger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubberup Skovvej 37, 8723 Løsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-15 tilføjes Direktion: Halvor Hauschild Grünberger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, byggeri, handel, transport, industri, samt dermed beslægtede erhverv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Navne: HHG ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Stiftere: HHG FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Vedtægter: 2009-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)