Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Jannik Percy Ipsen | 01.12.2016 | 06.03.2023 | adm. dir |
Anders Vesterborg Larsen | 27.03.2012 | 01.12.2016 | adm. dir |
Frederik Percy Ipsen | 05.10.2011 | 27.03.2012 | direktør |
Robert Frost Andersen | 08.09.2009 | 05.10.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Percy Ipsen | 27.03.2012 | 06.03.2023 | formand |
Nikolaj Jannik Ipsen | 27.03.2012 | 20.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Hjerl | 27.03.2012 | 13.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Vesterborg Larsen | 27.03.2012 | 13.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Alex Dagil | 27.03.2012 | 28.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Katrina Michelle Pontoppidan | 01.10.2009 | 05.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Jannik Ipsen | 01.10.2009 | 05.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Poul Christian Lindorf | 01.10.2009 | 05.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jack Frausing | 01.10.2009 | 05.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Robert Frost Andersen | 01.10.2009 | 05.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Percy Ipsen | 01.10.2009 | 05.10.2011 | formand |
Søren Siefert | 01.10.2009 | 27.09.2010 | bestyrelsesmedlem |