Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Tegningsregel | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: F.F. Ulriks Gade 34, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: F.F. Ulriks Gade 34, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus@blueventure.net (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 fjernes Kontaktoplysninger: maria@blueventure.net (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: F.F. Ulriks Gade 34, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-09-01 tilføjes Hjemmeside: www.blueventure.net (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: F.F. Ulriks Gade 34, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er udarbejdelse, administration og salg af dykkerejser og dykkepakker. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2013-05-24 tilføjes Vedtægter: 2013-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Rasmus Dysted (direktør) (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: F.F. Ulriks Gade 34, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2012-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Pileskellet 9, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2012-06-27)
Den 2012-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: maria@blueventure.net (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Lars Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pileskellet 9, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2012-06-27)
Den 2012-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: St. Blichers Vej 57, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Reelle ejere: Maria Theilgaard Bollerup, Rasmus Dysted (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-14 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2011-02-09)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Blichers Vej 57, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2009-08-01 tilføjes Direktion: Lars Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Legale ejere: BLUE VENTURE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2009-08-01 tilføjes Navne: BLUE VENTURE DIVING ApS (offentliggjort 2009-09-15)
Den 2009-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Stiftere: BLUE VENTURE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-09-15)
Den 2009-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)