Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 41, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 3, st. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: patriklobe@hotmail.com (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@lobeinvest.com (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOBE MALERFIRMA ApS. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2014-08-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Malerfirmaet Preben Kjær ApS. (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Malerfirmaet Preben Kjær ApS. (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2018-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: BuildMate ApS. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BuildMate ApS. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 3, st. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2019-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 289, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 289, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 95, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lobeinvest.com (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-07 tilføjes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 95, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2015-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 95, kl. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 95, kl. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 133, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-07-30)
Den 2014-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding samt at eje investeringsaktiver, at finansiere og understøtte sådanne investeringsaktiver. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-02-20 tilføjes Vedtægter: 2014-02-20 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-02-20 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-03-16 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-03-16 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-08-24 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-08-24 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 133, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-07-30)
Den 2009-09-15 tilføjes Direktion: Patrik Lobe (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-15 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2009-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Legale ejere: Patrik Lobe (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2009-09-15 tilføjes Navne: LOBE INVEST ApS (offentliggjort 2009-09-15)
Den 2009-09-15 tilføjes Reelle ejere: Patrik Lobe (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2009-09-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-09-15 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Stiftere: Patrik Lobe (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-09-15)
Den 2009-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)