Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: RADIJET ApS. (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: INNOVATION MIDTVEST HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2011-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: VPM DEVELOPMENT ApS. (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2011-11-22 sletter virksomheden Ejerskaber: BULL BUG ApS. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2012-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: RMG STEEL CHINA HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2012-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: HEATGEAR PROFESSIONAL ApS. (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2012-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: MOUNTIT DEVELOPMENT A/S. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2013-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Frela Handel ApS. (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-10-24 sletter virksomheden Ejerskaber: CPHI-Holding A/S. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2014-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 17. januar 2019 ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2014-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: LOGITRANS A/S. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: RMG STEEL CHINA HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: INVENTILATE HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2015-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RADIJET ApS. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2015-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BJ Stilladser af 01.10.2015 ApS. (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2015-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: HEATGEAR PROFESSIONAL ApS. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2015-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ServiSyd Holding ApS. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: BJ Stilladser af 01.10.2015 ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: INVENTILATE HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Construction Partners ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ServiSyd Holding ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: CPHI-Holding A/S. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2016-11-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Aqua Partners A/S. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: INVENTILATE HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundegade 1, 6760 Ribe (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Binavne: INVACTOR INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Direktion: Ole Juul Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-07 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Legale ejere: RM GROUP HOLDING A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Navne: INVACTOR ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Reelle ejere: Ole Juul Jørgensen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Stiftere: RM GROUP HOLDING A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundegade 1, 6760 Ribe (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2014-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dagmarsgade 17, 6760 Ribe (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2013-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2013-02-05 tilføjes Navne: INVACTOR ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2013-02-04 fjernes Navne: INVACTOR INVEST ApS (offentliggjort 2011-08-17)
Den 2013-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2013-02-05 tilføjes Vedtægter: 2013-02-05 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Navne: INVACTOR INVEST ApS (offentliggjort 2011-08-17)
Den 2011-08-15 fjernes Navne: RM GROUP INVEST ApS (offentliggjort 2009-09-10)
Den 2011-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagmarsgade 17, 6760 Ribe (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2011-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2010-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Binavne: INVACTOR INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Direktion: Ole Juul Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-07 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-07 tilføjes Legale ejere: RM GROUP HOLDING A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Navne: RM GROUP INVEST ApS (offentliggjort 2009-09-10)
Den 2009-09-07 tilføjes Reelle ejere: Ole Juul Jørgensen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-07 tilføjes Stiftere: RM GROUP HOLDING A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2009-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)