Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Direktion | Vedtægter | ||||
Kapital | xbrl | Formål | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapitalvaluta |
Den 2023-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Helleruplund Alle 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Binavne: September Holding aps (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-08 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-03-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Legale ejere: Nordland Holding Group ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Navne: Nordland properties ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-06-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Reelle ejere: Charlotte Egsgaard Sørensen (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Stiftere: Svend Peder Falk-Rønne (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2010-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: HOVEDGADEN 488 ApS. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2023-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: hrp@managementlaw.dk (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Inge Sofie Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: Nordland Estate ApS (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-06-08 tilføjes Navne: Nordland properties ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-06-07 fjernes Navne: Esplanaden properties ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-08 tilføjes Vedtægter: 2022-06-08 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-06-08 fjernes Binavne: ESPLANADEN KØBENHAVN HOLDING ApS, ESPLANADEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-05-18 tilføjes Direktion: Inge Sofie Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-05-12 fjernes Direktion: Charlotte Egsgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-03-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-31 tilføjes Direktion: Charlotte Egsgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-03-31 tilføjes Vedtægter: 2022-03-31 (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Charlotte Egsgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: Esplanaden properties ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-10-31 fjernes Navne: HLCJ Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-18 tilføjes Navne: HLCJ Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-17 fjernes Navne: Esplanaden Properties ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-28 fjernes Direktion: Lenette Marie Tribini (direktør) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-18 tilføjes Direktion: Lenette Marie Tribini (direktør) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-18 tilføjes Vedtægter: 2021-10-18 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-09-10 tilføjes Legale ejere: Nordland Estate ApS (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helleruplund Alle 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, st., 7323 Give (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, st., 7323 Give (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 6, st., 9760 Vrå (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 6, st., 9760 Vrå (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Binavne: September Holding aps (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2018-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed herunder køb og salg af fast ejendom (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2018-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: hrp@managementlaw.dk (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2018-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: hh@lawfirm.dk (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Navne: Esplanaden Properties ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2018-01-10 fjernes Navne: 1. SEPTEMBER 2008 HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Vedtægter: 2018-01-11 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-03 tilføjes Direktion: Charlotte Egsgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2015-12-03 fjernes Direktion: Henrik Axel Egsgaard Rask (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2013-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1253 København K (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-12-02 fjernes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2013-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2013-05-24 tilføjes Vedtægter: 2013-05-24 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2012-07-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Legale ejere: Nordland Holding Group ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-06-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Egsgaard Sørensen (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1253 København K (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2011-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1253 København K (offentliggjort 2011-09-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Direktion: Henrik Axel Egsgaard Rask (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1253 København K (offentliggjort 2011-09-09)
Den 2011-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 30, 5., 1302 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-19 fjernes Direktion: Svend Peder Falk-Rønne (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: hh@lawfirm.dk (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2009-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 30, 5., 1302 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-08 tilføjes Binavne: ESPLANADEN KØBENHAVN HOLDING ApS, ESPLANADEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2009-09-08 tilføjes Direktion: Svend Peder Falk-Rønne (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2009-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-08 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2009-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2009-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2009-09-08 tilføjes Navne: 1. SEPTEMBER 2008 HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2009-09-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2009-09-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2009-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2009-09-08 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-08 tilføjes Stiftere: Svend Peder Falk-Rønne (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2009-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2009-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)