Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: HANSEN MØBLER ApS. (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43, 2., 1051 København K (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-07 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Legale ejere: FREDOLI INVEST ApS, JETTI HOLDING ApS, Jesper Helmuth Larsen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Navne: HM MØBLER ApS (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Stiftere: JETTI HOLDING ApS, FREDOLI INVEST ApS, Datoselskabet af 4. maj 2016 ApS, ApS KBIL 17 NR. 1947 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-15 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-06-28 tilføjes Vedtægter: 2017-06-28 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-28 fjernes Direktion: Jette Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43, 2., 1051 København K (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2016-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, st., 1253 København K (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-09-30 fjernes Legale ejere: ApS KBIL 17 NR. 1947 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2011-02-22 fjernes Direktion: Michael Lexner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Legale ejere: Jesper Helmuth Larsen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2010-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2010-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2010-03-11 tilføjes Vedtægter: 2010-03-11 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2009-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, st., 1253 København K (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2009-09-07 tilføjes Direktion: Michael Lexner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-07 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Legale ejere: ApS KBIL 17 NR. 1947, FREDOLI INVEST ApS, JETTI HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2009-09-07 tilføjes Navne: HM MØBLER ApS (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2009-09-07 tilføjes Stiftere: JETTI HOLDING ApS, FREDOLI INVEST ApS, Datoselskabet af 4. maj 2016 ApS, ApS KBIL 17 NR. 1947 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-11)