Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Lunau Larsen | 04.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bo Laurentinus Skarut | 29.09.2016 | formand |
Peter Schou | 27.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Folke Pedersen | 29.09.2016 | 08.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ole Schou | 27.08.2009 | 29.09.2016 | formand |
Christian Bo Laurentinus Skarut | 27.08.2009 | 28.09.2016 | bestyrelsesmedlem |