Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Legale ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr Mølle Strandvej 550, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr Mølle Strandvej 550, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2021-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MECURA BERLIN INVEST I ApS. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2023-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gentofte Ejendomskreditselskab A/S. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2024-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsaktieselskabet Gunnar 68. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr Mølle Strandvej 550, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 10, st. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-08-03)
Den 2024-08-01 tilføjes Reelle ejere: Daniel Guldager Jensen, Stefan Guldager Jensen (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-31 fjernes Reelle ejere: Daniel Guldager Jensen, Stefan Guldager Jensen (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 183.980,00 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-20 tilføjes Vedtægter: 2024-05-20 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-12-07 tilføjes Direktion: Daniel Guldager Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-09-29 tilføjes Vedtægter: 2023-09-29 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 10, st. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-08-03)
Den 2023-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 60, 2., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Christian Guldager Eg Jensen (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Guldager Eg Jensen (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-05 fjernes Direktion: Christian Guldager Eg Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-20 tilføjes Direktion: Stefan Guldager Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 60, 2., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevolden 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-05 tilføjes Legale ejere: Daniel Guldager Jensen, Stefan Guldager Jensen (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-02-05 fjernes Legale ejere: Christian Guldager Eg Jensen (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-05 tilføjes Reelle ejere: Daniel Guldager Jensen, Stefan Guldager Jensen (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-02-05 fjernes Reelle ejere: Christian Guldager Eg Jensen (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-05 tilføjes Vedtægter: 2021-02-05 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevolden 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2019-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Leen D 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-26 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-25 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leen D 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2016-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Krondrevet 42, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krondrevet 42, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2014-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstermarken 4, 3060 Espergærde (offentliggjort 2014-02-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-27 tilføjes Direktion: Christian Guldager Eg Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-27 fjernes Direktion: Claus Skov Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-08-10 tilføjes Legale ejere: Christian Guldager Eg Jensen (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2012-08-10 tilføjes Reelle ejere: Christian Guldager Eg Jensen (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2010-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstermarken 4, 3060 Espergærde (offentliggjort 2014-02-21)
Den 2009-09-04 tilføjes Direktion: Claus Skov Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, udlejning, finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 tilføjes Navne: DRIFTSSELSKABET AF 4. SEP. 2009 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2009-09-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2009-09-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2009-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 tilføjes Stiftere: Claus Skov Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 tilføjes Vedtægter: 2009-09-04 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2009-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-09-04)
Den 2009-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)