Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaj Vestergaard | 12.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dianna Lund | 06.05.2015 | 12.01.2022 | direktør |
Jan Jensen | 01.05.2013 | 06.05.2015 | adm. dir |
Kaj Vestergaard | 04.09.2009 | 01.05.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaj Vestergaard | 12.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard | 12.01.2022 | formand |
Klavs Kaiser | 01.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dianna Lund | 06.05.2015 | 12.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Riis Nielsen | 01.05.2013 | 12.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Vestergaard | 01.05.2013 | 11.01.2022 | formand |
Kaj Aage Nielsen | 01.05.2013 | 06.05.2015 | bestyrelsesmedlem |