Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Henrik Larsen | 01.03.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Larsen | 23.05.2011 | 01.03.2024 | direktør |
Morten Henrik Larsen | 02.09.2009 | 23.05.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Henrik Larsen | 01.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lone Larsen | 01.03.2024 | formand |
Daniel Sandt Larsen | 02.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Larsen | 23.05.2011 | 29.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Henrik Larsen | 23.05.2011 | 29.02.2024 | formand |
Lykke Sandt Larsen | 02.09.2009 | 10.04.2014 | bestyrelsesmedlem |