Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Opløsningsstrussel seneste | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2011-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: UGS 3SH I/S. (offentliggjort 2012-01-25)
Den 2011-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: UGS CMCH I/S. (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@nclear.dk (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Spergelvangen 27, 8920 Randers NV (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spergelvangen 27, 8920 Randers NV (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Venusvej 9, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venusvej 9, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Spergelvangen 27, 8920 Randers NV (offentliggjort 2012-09-25)
Den 2013-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software til kreditkortbetaling og udøve dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2013-09-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2013-09-26 tilføjes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2013-09-26 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2013-09-05 fjernes Revisor: Jan Jønsson Granat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Vedtægter: 2013-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spergelvangen 27, 8920 Randers NV (offentliggjort 2012-09-25)
Den 2012-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 tilføjes Direktion: Søren Soltveit (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-31 fjernes Direktion: Claus Methmann Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-22 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2010-02-22)
Den 2010-02-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 40, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-18 tilføjes Navne: UNIVERSAL GATEWAY SOLUTIONS DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2009-11-17 fjernes Navne: UNIVERSAL GATEWAYSOLUTIONS DENMARKApS (offentliggjort 2009-10-02)
Den 2009-09-22 tilføjes Navne: UNIVERSAL GATEWAYSOLUTIONS DENMARKApS (offentliggjort 2009-10-02)
Den 2009-09-21 fjernes Navne: MEDIAKEY DENMARK ApS (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2009-09-01 tilføjes Navne: MEDIAKEY DENMARK ApS (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2009-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 40, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Binavne: UGS OPERATIONS & DEVELOPMENT ApS, UGS DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Direktion: Claus Methmann Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Legale ejere: TRIPLE-S HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2009-09-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Soltveit (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2009-09-01 tilføjes Revisor: Jan Jønsson Granat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Stiftere: TRIPLE-S HOLDING ApS, C. METHMANN CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)