Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Stiftere: Morten Rydborg Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-01-31)
Den 2011-05-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-31)
Den 2011-05-29 fjernes Navne: MORTEN T. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-31)
Den 2011-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-31)
Den 2011-03-28 fjernes Direktion: Morten Rydborg Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Thomsen & Voss ApS og evt. andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-13 tilføjes Vedtægter: 2009-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-01-31)
Den 2009-09-02 tilføjes Direktion: Morten Rydborg Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-31)
Den 2009-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Navne: MORTEN T. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-31)
Den 2009-09-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Stiftere: Morten Rydborg Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-31)
Den 2009-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)