Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruens Kirkevej 16, 8762 Flemming (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Binavne: PROAGENTUR.DK ApS, HOFFMEIER RIDEUDSTYR ApS, HOFFMEIER INTERNATIONAL ApS, HOFFMEIER DANMARK ApS, HOFFMEIER COOPERATION ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Direktion: Monika Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Kontaktoplysninger: monika@hoffmeier-int.dk (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Legale ejere: MP Holding 2016 ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Navne: HOFFMEIER INT. ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Reelle ejere: Monika Pedersen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Stiftere: Monika Pedersen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-08 tilføjes Legale ejere: MP Holding 2016 ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2016-12-07 fjernes Legale ejere: Monika Pedersen (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2015-06-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Vedtægter: 2015-06-03 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2015-06-03 fjernes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruens Kirkevej 16, 8762 Flemming (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2015-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribe-Vejle Landevej 107, 6622 Bække (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2015-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for engroshandel og produktion af sports- og fritidsbeklædning, fodtøj og øvrigt tilbehør, herunder også udstyr til hest, hund og andre smådyr. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2015-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2015-01-07 tilføjes Vedtægter: 2015-01-07 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-01-07 fjernes Binavne: HOFFMEIER SPORTS/FRITIDS BEKLÆDNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribe-Vejle Landevej 107, 6622 Bække (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2012-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkehusvej 34, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: monika@hoffmeier-int.dk (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkehusvej 34, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Binavne: HOFFMEIER SPORTS/FRITIDS BEKLÆDNING ApS, PROAGENTUR.DK ApS, HOFFMEIER RIDEUDSTYR ApS, HOFFMEIER INTERNATIONAL ApS, HOFFMEIER DANMARK ApS, HOFFMEIER COOPERATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Direktion: Monika Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Legale ejere: Monika Pedersen (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2009-09-01 tilføjes Navne: HOFFMEIER INT. ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Reelle ejere: Monika Pedersen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2009-09-01 tilføjes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Stiftere: Monika Pedersen (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-06)