Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Direktion | Reelle ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Nordahl (formand) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Bestyrelse: Mette Wraae Søderberg (formand) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-13 tilføjes Bestyrelse: Per Bjørnsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-13 fjernes Bestyrelse: Adam Nicolai Hvidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-13 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-12 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-13 tilføjes Navne: BJØRNSHOLM Drift og Bygherrerådgivning A/S (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-12 fjernes Navne: BJØRNSHOLM Property A/S (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-13 tilføjes Vedtægter: 2021-01-13 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, st., 1260 København K (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, st., 1260 København K (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Navne: BJØRNSHOLM Property A/S (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-03-18 fjernes Navne: PRIVATBO A/S (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Vedtægter: 2020-03-19 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Per Bjørnsholm (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, st., 1260 København K (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1. b8., 1620 København V (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Adam Nicolai Hvidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Robert Holm Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Per Bjørnsholm (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Karin Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Per Bjørnsholm, BJØRNSHOLM A/S (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: PRIVATBO, A.M.B.A. AF 1993 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Per Bjørnsholm (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1. b8., 1620 København V (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 5, 4., 1603 København V (offentliggjort 2018-05-05)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-04-24 fjernes Bestyrelse: Jesper Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-05-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-04-26 fjernes Bestyrelse: Jørgen Krauw (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-18 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2016-03-01 tilføjes Direktion: Karin Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-02-29 fjernes Direktion: Svend Michael Herman Gerhardt Jansen (direktør) (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-17 tilføjes Direktion: Svend Michael Herman Gerhardt Jansen (direktør) (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-03-17 fjernes Direktion: Kirsten Thøgersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-27 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Krauw (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Bjørn Oehlenschlæger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bjørn Oehlenschlæger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-06 fjernes Bestyrelse: Alfred Grinderslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Direktion: Kirsten Thøgersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-30 fjernes Direktion: Svend Michael Herman Gerhardt Jansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-13 tilføjes Direktion: Svend Michael Herman Gerhardt Jansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-13 fjernes Direktion: Georg Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-25 tilføjes Bestyrelse: Alfred Grinderslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-25 fjernes Bestyrelse: Heinrich Niels Metz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-27 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Fabricius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-27 fjernes Bestyrelse: Martin Nissen Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2009-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 5, 4., 1603 København V (offentliggjort 2018-05-05)
Den 2009-09-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Nissen Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-01 tilføjes Direktion: Georg Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere enhver form for fast ejendom, samt udføre aktiviteter i tilknytning hertil, bl.a. fonds- og selskabsadministration og byggevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Legale ejere: PRIVATBO, A.M.B.A. AF 1993 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2009-09-01 tilføjes Navne: PRIVATBO A/S (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Stiftere: PRIVATBO, A.M.B.A. AF 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør sammen med formanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Vedtægter: 2009-09-01 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-09-01)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)