Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TELECONNECT ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2011-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SK PROPERTIES ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EASYCARCARE ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cloudify ApS. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2014-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FITNESS PEOPLE ApS. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zen Sun ApS. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2015-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: FITNESS PEOPLE ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldendalsvej 20, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldendalsvej 20, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-18 fjernes Revisor: Erhvervs Consult Registreret Revisor Tonny Skov Pedersen (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sklein@teleconnect.dk (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2014-08-30 tilføjes Legale ejere: Laura Klein, Lucas Klein (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-08-30 tilføjes Reelle ejere: Laura Klein, Lucas Klein (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-25 tilføjes Revisor: Erhvervs Consult Registreret Revisor Tonny Skov Pedersen (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2009-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldendalsvej 20, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2009-08-30 tilføjes Direktion: Steve Jussi Klein (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje fast ejendom, løsøreaktiver og finansielle aktiver samt helt eller delvis eje iværksættervirksomheder m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Legale ejere: Steve Jussi Klein (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2009-08-30 tilføjes Navne: LUCIO HOLDING ApS (offentliggjort 2009-08-31)
Den 2009-08-30 tilføjes Reelle ejere: Steve Jussi Klein (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2009-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-08-30 tilføjes Stiftere: Steve Jussi Klein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Vedtægter: 2009-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-31)
Den 2009-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)