Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-05 fjernes Direktion: Ole Michael Kofoed (direktion) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: OK HOLDING 2009 ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: GM Silkeborg Holding ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Dalgas, Michal Raunstrup (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2015-09-30 fjernes Legale ejere: GØDVAD MURERFORRETNING ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-04 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-12-04 fjernes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Larsens Vej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2010-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Granhøjvej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i udlejningsejendomme og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 tilføjes Vedtægter: 2009-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granhøjvej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-18 tilføjes Direktion: Ole Michael Kofoed (direktion) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2009-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-11-13)
Den 2009-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Legale ejere: GØDVAD MURERFORRETNING ApS, OK HOLDING 2009 ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-18 tilføjes Navne: JOM EJENDOMME, SILKEBORG ApS (offentliggjort 2009-08-31)
Den 2009-08-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-08-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Stiftere: OK HOLDING 2009 ApS, GØDVAD MURERFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-31)
Den 2009-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)