Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bjerget 8, 9530 Støvring (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Direktion: Jørn Buus Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-28 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Legale ejere: Jørn Buus Jensen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Navne: J.B.J. HOLDING, STØVRING ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Stiftere: Jørn Buus Jensen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bjerget 8, 9530 Støvring (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Direktion: Jørn Buus Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive holdingselskabsvirksomhed. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-28 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Legale ejere: Jørn Buus Jensen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Navne: J.B.J. HOLDING, STØVRING ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Stiftere: Jørn Buus Jensen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Vedtægter: 2009-08-28 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2009-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: J.K.J.D. HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-05-27)