Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-23 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-22 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2009-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DORSOE SVENDBORG ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2020-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dorsoe Wine ApS. (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenosvænget 4, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Johs Jørgensens Vej 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johs Jørgensens Vej 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Johs Jørgensens Vej 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johs Jørgensens Vej 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Johs Jørgensens Vej 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2016-04-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: dorsoe.larsen@gmail.com (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-14 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2009-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johs Jørgensens Vej 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2009-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Røjlehaven 45, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje samtlige anparter i Dorsoe Lyngby ApS og Dorsoe Svendborg ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af generalforsamlingen udnævnt direktion på et medlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Vedtægter: 2009-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjlehaven 45, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-24 tilføjes Direktion: Søren Riskjær Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2009-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Legale ejere: Søren Riskjær Larsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-08-24 tilføjes Navne: DORSOE HOLDING ApS (offentliggjort 2009-08-28)
Den 2009-08-24 tilføjes Reelle ejere: Søren Riskjær Larsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-08-24 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Stiftere: Søren Riskjær Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-28)
Den 2009-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)