Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet af 02.12.1994. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRØGET SØNDERVIG ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET NORDSØVEJ ApS. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesttarpvej 20, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Badevej 11, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2012-07-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-23)
Den 2012-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2012-07-23)
Den 2012-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badevej 11, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2012-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordsøvej 6, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordsøvej 6, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-27 tilføjes Direktion: Thomas Skaaning Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2012-07-23)
Den 2009-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Legale ejere: Thomas Skaaning Sørensen (offentliggjort 2015-06-07)
Den 2009-08-27 tilføjes Navne: ELITE HOLDING, RINGKØBING ApS (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2009-08-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Skaaning Sørensen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2009-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-08-27 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Stiftere: Thomas Skaaning Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Vedtægter: 2009-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)