Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Formål | Direktion | Hvidhvask | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 18, st., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 15, 2., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2013-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: M&L COMPANY ApS. (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2013-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LIMFJORDSØSTERS ApS. (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-03-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Isværket Lemvig A/S. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2016-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Blå Biomasse A/S. (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Scandic Salmon A/S. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Blå Biomasse A/S. (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2017-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Scandic Salmon A/S. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: LIMFJORDSØSTERS ApS. (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Royal Norden Seafood A/S. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Scandic Salmon MH ApS. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Scandic Salmon A/S. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2020-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Scandic Salmon MH ApS. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Personal Care ApS. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scandic Salmon A/S. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scandic Salmon MH ApS. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Isværket Lemvig A/S. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2024-06-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CSJ-KNMBH Holding apS. (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 tilføjes Bestyrelse: Christian Wichmann Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 4.995.919,00 (offentliggjort 2022-05-29)
Den 2022-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-29)
Den 2022-05-16 tilføjes Vedtægter: 2022-05-16 (offentliggjort 2022-05-29)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 4.896.000,00 (offentliggjort 2022-05-29)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-29)
Den 2020-12-15 tilføjes Legale ejere: JENS PETER LANGER HOLDING ApS, EKP ApS, AB BRO ApS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: AB BRO ApS, EKP ApS, JENS PETER LANGER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2022-05-29)
Den 2020-06-30 fjernes Bestyrelse: Christian Wichmann Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-04 tilføjes Legale ejere: Wichmann Fishing ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-04 fjernes Legale ejere: Reederei Wichmann Rasmussem GmbH. NC 302 Helgoland (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 3.600.000,00 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-11-22 tilføjes Vedtægter: 2019-11-22 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ab@thyboroninvest.dk (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-11-13 fjernes Kontaktoplysninger: ml@danskefiskeauktioner.dk (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 3.300.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2016-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførsel og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed, ligesom selskabets formål er at foretage investering i og opstart samt drift af virksomheder. Selskabets sekundære formål er at foretage mindre anlægsinvesteringer i værdipapirer. (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-17 tilføjes Legale ejere: Reederei Wichmann Rasmussem GmbH. NC 302 Helgoland, AB BRO ApS, EKP ApS, JENS PETER LANGER HOLDING ApS, DBL Holding ApS, P.M.T. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2016-10-16 fjernes Legale ejere: EKP ApS, Reederei Wichmann Rasmussem GmbH. NC 302 Helgoland, JENS PETER LANGER HOLDING ApS, DBL Holding ApS, P.M.T. HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-17 tilføjes Vedtægter: 2016-10-17 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Lodahl (formand) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Anton Bro (direktør) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-01 fjernes Direktion: Michael Lodahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-31 fjernes Bestyrelse: Michael Lodahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførsel og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. Selskabets sekundære formål er at foretage mindre anlægsinvesteringer i værdipapirer. (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2012-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2012-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 tilføjes Legale ejere: EKP ApS, Reederei Wichmann Rasmussem GmbH. NC 302 Helgoland, JENS PETER LANGER HOLDING ApS, DBL Holding ApS, P.M.T. HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2012-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 tilføjes Vedtægter: 2012-12-04 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2009-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: ml@danskefiskeauktioner.dk (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2009-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-02-25)
Den 2009-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 15, 2., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2009-08-26 tilføjes Bestyrelse: Michael Lodahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-26 tilføjes Direktion: Michael Lodahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Navne: THYBORØN INVEST A/S (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2009-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-08-26 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2009-08-26 tilføjes Stiftere: P.M.T. HOLDING ApS, JENS PETER LANGER HOLDING ApS, EKP ApS, DBL Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2009-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)